主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事兼经理 |
谢 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 李威 | 注册资本 | 3000万人民币 |
成立日期 | 2015-01-17 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 500905007716040 | 统一社会信用代码 | 91500000327775916R |
组织机构代码 | 32777591-6 | 纳税人识别号 | 91500000327775916R |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2015-01-17 至 2035-01-31 |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2020-12-23 | 实缴资本 | 3000万人民币 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 1147 |
登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 英文名称 | CHONGQING BOE DISPLAY LIGHTING CO.,LTD. |
注册地址 | 重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附12号 | ||
经营范围 | 一般项目:液晶显示系统产品、液晶显示屏、背光源及零部件和电子元器件的研发、制作、销售及技术开发、技术转让、技术咨询,货物进出口,房屋租赁,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事兼经理 |
谢 |
监事 |
分支机构
变更记录10
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-12-23 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 | - | - |
2020-12-23 | 股东变更(股权转让) | 京东方光科技有限公司 | 京东方光科技有限公司 |
2020-12-23 | 三会及经理 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
2018-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 柳伟 | 程刚 |
2017-08-15 | 经营范围变更 | 液晶显示系统产品,液晶显示屏,背光源及零部件,电子元器件的研发,制作,销售,货物进出口,法,律,法规禁止,的,不得从事,经,营,法律,法规限制的,取得,相关,审,批,和许可,后,方可经营 | 液晶显示系统产品,液晶显示屏,背光源及零部件,和,电子元器件的研发,制作,销售,及技术开发,技术转让,技术咨询,货物进出口,房屋租赁,企业管理咨询,依,法,须经批准,的,项目,经相关,部门,批,准,后方可,开展,经营,活动 |
2017-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
2016-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
2016-10-31 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 | 赵铮骁 | 柳伟 |
2016-04-07 | 其他事项备案 | 企业正,副本换照 | 企业正,副本换照 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码