主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
刘 |
财务负责人,经理 |
张 |
执行董事 |
韩 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 刘彬 | 注册资本 | 610万人民币 |
成立日期 | 2008-05-27 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 520300000021125 | 统一社会信用代码 | 91520300675404011R |
组织机构代码 | 675404011 | 纳税人识别号 | 91520300675404011R |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2008-05-27 至 无期限 |
行业 | 生态保护和环境治理业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2022-06-07 | 实缴资本 | 610万人民币 |
人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 57 |
登记机关 | 遵义市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 贵州省遵义市汇川区高坪街道遵义V谷2号楼第五层 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(环境影响评价;环境监测;职业卫生技术服务;安全评价;水土保持方案编制;环境监理;环保技术服务咨询。) |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
刘 |
财务负责人,经理 |
张 |
执行董事 |
韩 |
监事 |
分支机构1
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
贵州江航 |
刘彬 | 2021-03-10 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录11
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2022-06-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 贵州省遵义市汇川区,香港路盛邦帝标,座,楼 | 贵州省遵义市汇川区,高坪街道遵义,谷,号楼第五层 |
2022-06-07 | 章程备案 | 无 | 无 |
2018-11-19 | 其他事项备案变更 | - | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
2018-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 刘彬,退出,张兴宇,刘月翠 | 韩先兆,新增,张兴宇,刘月翠 |
2018-11-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 刘月翠 | 刘彬 |
2018-11-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 遵义市交通勘察设计有限公司,刘月翠,退出,刘彬 | 刘彬,遵义市交通勘察设计有限公司 |
2017-06-08 | 联络员备案变更 | 无 | 肖秧 |
2017-03-28 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 新添股东 | 遵义市交通勘察设计有限公司,新增 |
2017-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘彬,新添股东,叶定洪,刘月翠 | 刘彬,遵义市交通勘察设计有限公司,新增,刘月翠 |
2016-09-20 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张萍,退出 | 删除股东 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
江航环境 |
朱往文 | 220万人民币 | 100% | 2014-03-24 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码