主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
徐 |
监事 |
武 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 武祥军 | 注册资本 | 10000万人民币 |
成立日期 | 2014-03-07 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 110228016834107 | 统一社会信用代码 | 91110228057305948W |
组织机构代码 | 057305948 | 纳税人识别号 | 91110228057305948W |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2014-03-07 至 2034-03-06 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-08-18 | 实缴资本 | 200万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市朝阳区锦芳路1号院2号楼21层2单元2101 | ||
经营范围 | 技术推广;出租商业用房;出租办公用房;企业征信服务;物业管理;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外);经济贸易咨询;投资管理;资产管理;项目投资;市场调查;企业管理;承办展览展示活动;会议服务,设计、制作、代理、发布广告;租赁建筑工程机械。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
徐 |
监事 |
武 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录20
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-08-18 | 法定代表人 | - | 武祥军 |
2021-08-18 | 投资人 | 贾明明,自然人股东,退出 | 武祥军,自然人股东,新增 |
2021-08-18 | 董事(理事)、经理、监事 | 贾明明,退出,王海燕,退出 | 武祥军,新增,徐玉兵,新增 |
2021-08-04 | 住所 | 北京市,密云区经济开发区兴盛南路,号开发区办公楼 | 北京市,朝阳区锦芳路,号院,号楼,层,单元 |
2021-08-04 | 经营范围 | 技术推广,出租商业用房,出租办公用房,企业征信服务,从事房地产经纪业务,物业管理,软件开发,基础软件服务,应用软件服务,数据处理,银行卡中心,值在,以上的云计算数据中心除外,经济贸易咨询,投资管理,资产管理,项目投资,市场调查,企业管理,承办展览展示活动,会议服务,设计,制作,代理,发布广告,租赁建筑工程机械,未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金,不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动,不得发放贷款,不得对所投资企业以外的其他企业提供担保,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 技术推广,出租商业用房,出租办公用房,企业征信服务,物业管理,软件开发,基础软件服务,应用软件服务,数据处理,银行卡中心,值在,以上的云计算数据中心除外,经济贸易咨询,投资管理,资产管理,项目投资,市场调查,企业管理,承办展览展示活动,会议服务,设计,制作,代理,发布广告,租赁建筑工程机械,未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金,不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动,不得发放贷款,不得对所投资企业以外的其他企业提供担保,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
2018-04-27 | 法定代表人 | 吴长龙 | 贾明明 |
2018-04-27 | 投资人 | 壳资源,北京,企业管理咨询有限公司,企业法人,退出 | 贾明明,自然人股东,新增 |
2018-04-27 | 企业类型 | 有限责任公司,法,人独资 | 有限责任公司,自然,人独资 |
2018-04-27 | 董事(理事)、经理、监事 | 吴长龙,执行董事,退出,吴长龙,经理,退出,孙志彬,监事,退出 | 贾明明,执行董事,新增,贾明明,经理,新增,王海燕,监事,新增 |
2018-03-01 | 董事(理事)、经理、监事 | 姜广寅,执行董事,退出,姜广寅,经理,退出,崔存盈,监事,退出 | 吴长龙,执行董事,新增,吴长龙,经理,新增,孙志彬,监事,新增 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码