主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事兼总经理 |
翁 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 李攀攀 | 注册资本 | 2000万人民币 |
成立日期 | 2017-09-12 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 440104000752322 | 统一社会信用代码 | 91440101MA59TYKE7X |
组织机构代码 | MA59TYKE7 | 纳税人识别号 | 91440101MA59TYKE7X |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-09-12 至 无期限 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-09-10 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 广州市越秀区水荫路117号星光映景3层N387号(仅限办公)(不可作厂房使用) | ||
经营范围 | 预包装食品零售;酒类零售;酒类批发;预包装食品批发;计算机网络系统工程服务;软件测试服务;软件零售;软件开发;皮革及皮革制品批发;五金零售;玻璃钢材料零售;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);钢材批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;软件批发;网络技术的研究、开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);五金产品批发;玻璃钢制品批发;软件服务;金属装饰材料零售;金属制品批发;钢材零售;互联网商品销售(许可审批类商品除外);玻璃钢材料批发;树脂及树脂制品批发;普通劳动防护用品制造; |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事兼总经理 |
翁 |
监事 |
分支机构
变更记录9
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-09-10 | 住所(经营场所)变更 | 广州市,荔湾区桥中北路,号,之四 | 广州市,越秀区水荫路,号星光映景,层,号,仅限办公,不可作厂房使用 |
2019-09-10 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
2018-07-31 | 住所(经营场所)变更 | 广州市,越秀区长堤大马路,号,自编之一,不可作厂房使用 | 广州市,荔湾区桥中北路,号,之四 |
2018-06-27 | 章程备案 | 章程备案,变更前 | 准予,章程备案 |
2018-06-25 | 法定代表人变更 | 欧国 | 李攀攀 |
2018-06-25 | 股东变更 | 欧国,退出,翁昭辉 | 李攀攀,新增,翁昭辉 |
2018-06-25 | 董事备案 | 欧国,执行董事兼经理,退出,翁昭辉,监事 | 李攀攀,执行董事兼经理,新增,翁昭辉,监事 |
2018-06-25 | 经理备案 | 欧国,执行董事兼经理,退出,翁昭辉,监事 | 李攀攀,执行董事兼经理,新增,翁昭辉,监事 |
2018-06-25 | 组织机构备案 | 欧国,执行董事兼经理,退出,翁昭辉,监事 | 李攀攀,执行董事兼经理,新增,翁昭辉,监事 |
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
美兑壹 |
欧伟宣 | 5000万人民币 | 90% | 2017-01-23 | 注销 |
正浩环保 |
翁浩 | 100000万美元 | 20% | 2017-03-30 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码