主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
监事 |
铁 |
执行董事兼总经理 |
工商信息
法定代表人 | 铁宪民 | 注册资本 | 5800万人民币 |
成立日期 | 2010-10-27 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 410491000009104 | 统一社会信用代码 | 9141040056373055XK |
组织机构代码 | 56373055X | 纳税人识别号 | 9141040056373055XK |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2010-10-27 至 无期限 |
行业 | 房地产业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-02-05 | 实缴资本 | 800万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 平顶山市鲁山县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 河南省平顶山市鲁山县交通街(原土产公司向东60米路北) | ||
经营范围 | 房地产开发,商品房销售;老年人养护服务。 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
王 |
监事 |
铁 |
执行董事兼总经理 |
分支机构
变更记录15
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-02-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 平顶山市,新城区财政局后新城铭座,楼,室 | 河南省,平顶山市,鲁山县交通街,原土产公司向东,米路北 |
2021-02-05 | 章程备案 | 无 | 无 |
2020-10-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | - | 长期 |
2020-10-23 | 章程备案 | 无 | 无 |
2017-12-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 姜亚君,退出,铁宪民 | 王琰,新增,铁宪民 |
2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 铁宪民,姜亚君,退出 | 铁宪民,王琰,新增 |
2017-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 铁宪民,王琰,退出 | 铁宪民,姜亚君,新增 |
2017-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 王琰,退出,铁宪民 | 姜亚君,新增,铁宪民 |
2016-09-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | - | - |
2016-09-20 | 变更 | - | - |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
山顶源邦 |
王高升 | 1000万人民币 | 30% | 2011-03-15 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码