主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
执行董事 |
张 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 张丽鹏 | 注册资本 | 5750万人民币 |
成立日期 | 2016-07-19 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 220882200105501 | 统一社会信用代码 | 91220882MA0Y5M1E61 |
组织机构代码 | MA0Y5M1E6 | 纳税人识别号 | 91220882MA0Y5M1E61 |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2016-07-19 至 无期限 |
行业 | 电力、热力生产和供应业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2022-02-28 | 实缴资本 | 5750万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 大安市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 吉林省白城市大安市锦华街市委党校西一门 | ||
经营范围 | 太阳能发电、风力发电、生物质发电;新能源利用和推广、新能源技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
执行董事 |
张 |
监事 |
分支机构
变更记录15
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2018-10-18 | 财务负责人信息 | 姓名,刘红伟,固定电话,移动电话,电子邮箱,身份证件类型,中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名,李杰,固定电话,移动电话,电子邮箱,身份证件类型,中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
2018-09-26 | 股东发起人(股权)变更 | 股东,发起人,名称,大安市同瑞新能源有限责任公司,证件,照,类型,企业法人营业执照,公司,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,张绍辉,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,吴岩,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间 | 股东,发起人,名称,大安市同瑞新能源有限责任公司,证件,照,类型,企业法人营业执照,公司,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,天能中投,北京,新能源科技有限公司,证件,照,类型,企业法人营业执照,公司,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间 |
2018-09-26 | 董事监事经理变更 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,吴岩,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,张丽鹏,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话 |
2018-09-26 | 投资人(股权)变更 | 股东,发起人,名称,大安市同瑞新能源有限责任公司,证件,照,类型,企业法人营业执照,公司,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,张绍辉,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,退出,股东,发起人,名称,吴岩,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,退出 | 股东,发起人,名称,大安市同瑞新能源有限责任公司,证件,照,类型,企业法人营业执照,公司,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,天能中投,北京,新能源科技有限公司,证件,照,类型,企业法人营业执照,公司,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,新增 |
2018-09-26 | 董事备案 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,吴岩,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话,退出 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,张丽鹏,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话,新增 |
2018-09-26 | 法定代表人变更 | 吴岩 | 张丽鹏 |
2018-09-26 | 经理备案 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,吴岩,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话,退出 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,张丽鹏,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话,新增 |
2018-09-26 | 监事备案 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,吴岩,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话,退出 | 姓名,张绍辉,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,监事,证件号码,联系电话,姓名,张丽鹏,证件类型,中华人民共和国居民身份证,职务,执行董事,证件号码,联系电话,新增 |
2018-09-10 | 企业类型变更 | 有限责任公司,自然人投资或控股 | 其他,有限责任公司 |
2018-09-10 | 企业类型id(变更) | - | - |
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
天润东方 |
张民 | 500万人民币 | 100% | 2017-12-20 | 注销 |
绿能新 |
张丽鹏 | 3840万人民币 | 87.5% | 2015-10-15 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码