主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
段 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 段俊霞 | 注册资本 | 500万人民币 |
成立日期 | 2014-03-28 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 210102000127545 | 统一社会信用代码 | 912101020978937212 |
组织机构代码 | 097893721 | 纳税人识别号 | 912101020978937212 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2014-03-28 至 2034-03-27 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-06-08 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 沈阳市和平区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 沈阳市和平区青年大街386号1473房间 | ||
经营范围 | 投资管理;投资信息咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
段 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录11
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 段耀东,退出 | 段俊霞,新增 |
2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张宇,监事,段耀东,经理,退出,段耀东,执行董事,退出 | 段俊霞,执行董事,新增,段俊霞,经理,新增,张宇,监事 |
2021-06-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 段耀东 | 段俊霞 |
2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卞丽华,监事,退出,屈天朋,经理,退出,屈天朋,执行董事,退出 | 张宇,监事,新增,段耀东,经理,新增,段耀东,执行董事,新增 |
2020-06-23 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司,自然人,投资或控股 | 有限责任公司,自然人,独资 |
2020-06-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 屈天朋,退出,栾天鹤,退出 | 段耀东,新增 |
2020-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 屈天朋 | 段耀东 |
2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段耀东,执行董事兼总经理,退出,张宇,监事,退出 | 卞丽华,监事,新增,屈天朋,经理,新增,屈天朋,执行董事,新增 |
2020-04-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 段耀东,退出 | 屈天朋,新增,栾天鹤,新增 |
2020-04-30 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司,自然人,独资 | 有限责任公司,自然人,投资或控股 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码