变更日期 |
变更项目 |
变更前 |
变更后 |
2021-12-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李正祥,董事,彭剑,董事,芦娟,董事,李成,董事,黄朝希,监事,李正祥,总经理,李科,董事长,退出 |
李正祥,董事,彭剑,董事,芦娟,董事,李成,董事,黄朝希,监事,李正祥,总经理,邵青,董事长,新增 |
2020-11-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李正祥,董事,彭剑,董事,芦娟,董事,李成,董事,黄朝希,监事,李正祥,总经理,顾杨,董事长,退出 |
李正祥,董事,彭剑,董事,芦娟,董事,李成,董事,黄朝希,监事,李正祥,总经理,李科,董事长,新增 |
2019-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李正祥,董事,龚伟,董事,退出,芦娟,董事,李成,董事,彭剑,监事,退出,李正祥,总经理,顾杨,董事长 |
李正祥,董事,彭剑,董事,新增,芦娟,董事,李成,董事,黄朝希,监事,新增,李正祥,总经理,顾杨,董事长 |
2019-12-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北省科技投资集团有限公司,国开创新资本投资有限责任公司,退出,国开,湖北,投资有限公司,退出 |
湖北省科技投资集团有限公司 |
2019-12-30 |
章程备案 |
- |
- |
2019-12-30 |
市场主体类型变更 |
其他,有限责任公司 |
有限责任公司,非自然人投资或控股的法人独资 |
2018-06-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李正祥,董事,龚伟,董事,芦娟,董事,李成,董事,彭剑,监事,李正祥,总经理,秦军,董事长,退出 |
李正祥,董事,龚伟,董事,芦娟,董事,李成,董事,彭剑,监事,李正祥,总经理,顾杨,董事长,新增 |
2018-06-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
- |
- |
2018-06-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
湖北省科技投资集团有限公司,国开创新资本投资有限责任公司,国开,湖北,投资有限公司 |
湖北省科技投资集团有限公司,国开,湖北,投资有限公司,国开创新资本投资有限责任公司 |
2018-06-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李正祥,董事,龚伟,董事,芦娟,董事,李成,董事,彭剑,监事,李正祥,总经理,秦军,董事长,退出 |
李正祥,董事,龚伟,董事,芦娟,董事,李成,董事,彭剑,监事,李正祥,总经理,顾杨,董事长,新增 |