变更日期 |
变更项目 |
变更前 |
变更后 |
2020-05-07 |
住所变更 |
淳安县千岛湖镇新安东路,号,楼 |
浙江省杭州市,淳安县千岛湖镇新安东路,号,楼 |
2020-05-07 |
高级管理人员备案 |
姓名,任鸿滨,证件号码,职位,董事,退出,姓名,何朝晖,证件号码,职位,监事,退出,姓名,余严华,证件号码,职位,监事会主席,退出,姓名,余平,证件号码,职位,监事,退出,姓名,余武财,证件号码,职位,经理,姓名,徐建富,证件号码,职位,董事,退出,姓名,毕咏蓉,证件号码,职位,监事,退出,姓名,缪宝根,证件号码,职位,董事长,姓名,胡智灵,证件号码,职位,董事,退出,姓名,董苏香,证件号码,职位,监事,姓名,鲍山钟,证件号码,职位,董事,退出 |
姓名,余建华,证件号码,职位,董事,新增,姓名,余武财,证件号码,职位,监事会主席,姓名,姜秉圣,证件号码,职位,董事,新增,姓名,徐军辉,证件号码,职位,监事,新增,姓名,童永现,证件号码,职位,董事,新增,姓名,缪宝根,证件号码,职位,董事长,姓名,董苏香,证件号码,职位,监事,姓名,钱贤君,证件号码,职位,董事兼总经理,新增 |
2020-05-07 |
投资人(股权)备案 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,百分比,退出 |
企业名称,淳安县交通发展投资集团有限公司,出资额,万,百分比,新增 |
2018-06-15 |
章程备案 |
- |
增加党建工作 |
2018-05-08 |
出资日期备案 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资日期 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资日期 |
2018-05-08 |
出资比例备案 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,百分比 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,百分比 |
2018-05-08 |
经营范围变更 |
服务,县交通基础设施投资建设,经营管理 |
服务,县交通基础设施投资建设,经营管理,房屋租赁,物业管理,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2018-05-08 |
出资方式备案 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,出资形式,净资产,企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,出资形式,货币,企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,出资形式,实物 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,出资形式,净资产,企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,出资形式,货币,企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资额,万,出资形式,实物 |
2018-02-06 |
出资日期备案 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资日期 |
企业名称,淳安县新安江开发总公司,出资日期 |
2018-02-06 |
高级管理人员备案 |
姓名,任鸿滨,证件号码,职位,董事,姓名,何朝晖,证件号码,职位,监事,姓名,余严华,证件号码,职位,监事会主席,姓名,余平,证件号码,职位,监事,姓名,余武财,证件号码,职位,董事长,姓名,余武财,证件号码,职位,经理,姓名,徐建富,证件号码,职位,董事,姓名,毕咏蓉,证件号码,职位,监事,姓名,胡智灵,证件号码,职位,董事,姓名,董苏香,证件号码,职位,监事,姓名,鲍山钟,证件号码,职位,董事 |
姓名,任鸿滨,证件号码,职位,董事,姓名,何朝晖,证件号码,职位,监事,姓名,余严华,证件号码,职位,监事会主席,姓名,余平,证件号码,职位,监事,姓名,余武财,证件号码,职位,经理,姓名,徐建富,证件号码,职位,董事,姓名,毕咏蓉,证件号码,职位,监事,姓名,缪宝根,证件号码,职位,董事长,新增,姓名,胡智灵,证件号码,职位,董事,姓名,董苏香,证件号码,职位,监事,姓名,鲍山钟,证件号码,职位,董事 |